AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO
Informe ejecutivo de AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLMA 54 SL | Administrador Unico | 15/04/2024 | |
FINCA DA ROCHA RESTAURACION SL | Administrador Solidario | 19/04/2021 | |
GRUPO BAIUCA 1998 SL | Administrador Solidario | 26/03/2021 | |
ARTES GASTRONOMICO CANAL DE DISTRIBUCION SL | Administrador Solidario | 19/06/2020 | |
PERDIGOTEIRA SL | Administrador Solidario | 16/07/2014 |
VINCULACIONES DE AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO
Empresa: OLMA 54 SL
Administrador Unico
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46743 , F 52, S 8, H M 820476, I/A 1 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
Empresa: CALA DE PORTOCOBO SL
Administrador Solidario
- Ayaso Sainz Alberto
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 11, S 8, H C 59770, I/A 2 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-15
Empresa: FINCA DA ROCHA RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Ayaso Sainz Alberto
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 112, S 8, H SC 51204, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-15
Empresa: GRUPO BAIUCA 1998 SL
Administrador Solidario
- Ayaso Sainz Alberto
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 86, S 8, H SC 51164, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-15
Empresa: CALA DE PORTOCOBO SL
Administrador Solidario
- Ayaso Sainz Alberto
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3724 , F 10, S 8, H C 59770, I/A 1 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-15
Empresa: HOSTAL RESTAURANTE SAN PAIO SL
Administrador Solidario
- Ayaso Sainz Alberto
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 212, S 8, H SC 50689, I/A 1 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-15
Empresa: PERDIGOTEIRA SL
Administrador Solidario
- Ayaso Sainz Alberto
- Ayaso Sainz Carlos Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 227 , F 189, S 8, H SC 47293, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-15
Información de AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO
Mostramos los datos de AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYASO SAINZ CARLOS GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos