AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA
Informe ejecutivo de AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEINOR PENINSULA SL | Apoderado | 12/02/2015 | |
NEINOR NORTE SL | Apoderado | 20/01/2015 | |
HARRI HEGOALDE 2 SA | Apoderado | 13/06/2014 | |
HARRI IPARRA SA | Apoderado | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA
Empresa: HARRI INMUEBLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adame Carbonell Concepcion
- Adame Carbonell Concepcion
- Adame Carbonell Concepcion
- Anguisola Rojo Juan Sebastian
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
- Bejarano Finque Juan Manuel
- Bejarano Finque Juan Manuel
- Etxebarria Dobaran Mikel
- Irigoyen Zuazola Fernando Maria
- Lopez Gonzalez Rafael
- Munduate Auzmendi Iñaki
- Sanchez Ugarte Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6092 , F 96, S 8, H BI 58821, I/A 84 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-48
Empresa: PERIMETRO HEGOALDE SL
Apoderado
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5510 , F 121, S 8, H BI 65416, I/A 9 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-48
Empresa: PROMOETXE BIZKAIA SL
Apoderado
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5499 , F 127, S 8, H BI 65414, I/A 5 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-48
Empresa: NEINOR INMUEBLES SA
Apoderado
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219 , F 215, S 8, H BI 58821, I/A 9 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-48
Empresa: NEINOR IBERICA INVERSIONES SA
Apoderado
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31995 , F 205, S 8, H M 504922, I/A 19 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Empresa: NEINOR SA
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan Sebastian
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
- Etxebarria Dobaran Mikel
- Ibarra Sanz Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722 , F 70, S 8, H BI 3237,A , I/ 133 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-48
Empresa: NEINOR BARRIA SA
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan Sebastian
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
- Etxebarria Dobaran Mikel
- Ibarra Sanz Iñigo
- Monsma Escuin Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5338 , F 61, S 8, H BI 61397, I/A 14 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-48
Empresa: NEINOR IBERICA SA
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan Sebastian
- Ayarzaguena De La Fuente Ana
- Etxebarria Dobaran Mikel
- Ibarra Sanz Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21903 , F 223, S 8, H M 311010, I/A 28 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Información de AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA
Mostramos los datos de AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos