AYANI SALMAGIA IGNACIO
Informe ejecutivo de AYANI SALMAGIA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYANI SALMAGIA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA | Apoderado | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE AYANI SALMAGIA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYANI SALMAGIA IGNACIO
Empresa: GINELADIUS SL
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 196710, I/A 27 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES SA
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 59370, I/A 193 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: PAN QUIMICA FARMACEUTICA SA
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 118363, I/A 62 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: GINELADIUS SL
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
- Gomez De La Barcena Oliva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41202 , F 200, S 8, H M 196710, I/A 23 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES SA
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
- Gomez De La Barcena Oliva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36734 , F 7, S 8, H M 59370, I/A 184 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
- Gomez De La Barcena Oliva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34957 , F 77, S 8, H M 64245, I/A 200 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Empresa: PAN QUIMICA FARMACEUTICA SA
Apoderado
- Ayani Salmagia Ignacio
- Gomez De La Barcena Oliva Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19566 , F 183, S 8, H M 118363, I/A 57 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-28
Información de AYANI SALMAGIA IGNACIO
Mostramos los datos de AYANI SALMAGIA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYANI SALMAGIA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos