AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARSONS SANT JORDI SL | Administrador Solidario | 09/02/2017 |
VINCULACIONES DE AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: TORRECREIXELL SL
Administrador Unico
- Ayala Sanchez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 1972, I/A 13 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-43
Empresa: PARSONS SANT JORDI SL
Administrador Solidario
- Ayala Sanchez Maria Del Carmen
- Sanchez Ayala Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 64, S 8, H T 12358, I/A 6 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-43
Empresa: PROVISAN 2014 SL
Administrador Mancomunado
- Ayala Sanchez Maria Del Carmen
- Mañe Juana Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 223, S 8, H T 32045, I/A 4 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-43
Empresa: GRUPISO 2001 SL
Administrador Mancomunado
- Ayala Sanchez Maria Del Carmen
- Mañe Juana Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2122 , F 223, S 8, H T 32045, I/A 3 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-43
Empresa: TORRECREIXELL SL
Administrador Unico
- Ayala Sanchez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 224, S 8, H T 1972, I/A 11 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-43
Información de AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYALA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos