AYALA LOZANO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de AYALA LOZANO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE AYALA LOZANO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORNEROS FG 2014 SL | Apoderado | 21/11/2016 | |
EL PATIO DE LASA SL | Apoderado | 21/10/2013 |
VINCULACIONES DE AYALA LOZANO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYALA LOZANO MARIA JOSE
Empresa: EL PATIO DE LASA SL
Administrador Mancomunado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Ester
- Ayala Lozano Maria Estibaliz
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5399 , F 120, S 8, H BI 62980, I/A 4 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Empresa: NOCINA SL
Administrador Mancomunado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Ester
- Ayala Lozano Maria Estibaliz
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 185, S 8, H BI 31954, I/A 20 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Administrador Mancomunado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Ester
- Ayala Lozano Maria Estibaliz
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553 , F 188, S 8, H BI 42591, I/A 21 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-48
Empresa: NOCINA SL
Administrador Mancomunado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Ester
- Ayala Lozano Maria Estibaliz
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 183, S 8, H BI 31954, I/A 18 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-48
Administrador Mancomunado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Ester
- Ayala Lozano Maria Estibaliz
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553 , F 180, S 8, H BI 42591, I/A 19 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-48
Empresa: EL PATIO DE LASA SL
Administrador Mancomunado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Ester
- Ayala Lozano Maria Estibaliz
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5399 , F 120, S 8, H BI 62980, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-48
Empresa: NOCINA SL
Administrador Unico
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4090 , F 182, S 8, H BI 31954, I/A 15 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-48
Administrador Unico
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4553 , F 179, S 8, H BI 42591, I/A 16 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-48
Empresa: HORNEROS FG 2014 SL
Apoderado
- Ayala Lopez Pablo
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5449 , F 156, S 8, H BI 64167, I/A 4 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Administrador Unico
- Ayala Lozano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5489 , F 11, S 8, H BI 64928, I/A 3 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-48
VER MAS ACTOS
Información de AYALA LOZANO MARIA JOSE
Mostramos los datos de AYALA LOZANO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYALA LOZANO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos