AYALA ESTRADA EUGENI
Informe ejecutivo de AYALA ESTRADA EUGENI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYALA ESTRADA EUGENI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNOLOGICAL MARKET PRODUCTS SL | Apoderado Solidario | 27/01/2022 | |
VIELKA SPACE SL | Apoderado Solidario | 25/02/2019 | |
TURO MEDIS I PROCESSOS SL | Administrador Unico | 23/01/2019 |
VINCULACIONES DE AYALA ESTRADA EUGENI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYALA ESTRADA EUGENI
Empresa: TECHNOLOGICAL MARKET PRODUCTS SL
Apoderado Solidario
- Ayala Estrada Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47116 , F 134, S 8, H B 541674, I/A 4 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: VIELKA SPACE SL
Administrador Solidario
- Ayala Estrada Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46285 , F 155, S 8, H B 515246, I/A 6 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-08
Empresa: VIELKA SPACE SL
Administrador Solidario
- Ayala Estrada Eugeni
- Herrezuelo Gonzalez Olga Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46285 , F 155, S 8, H B 515246, I/A 5 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-08
Empresa: VIELKA SPACE SL
Apoderado Solidario
- Ayala Estrada Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46285 , F 154, S 8, H B 515246, I/A 4 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-08
Empresa: TURO MEDIS I PROCESSOS SL
Administrador Unico
- Ayala Estrada Eugeni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46723 , F 212, S 8, H B 528903, I/A 1 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Información de AYALA ESTRADA EUGENI
Mostramos los datos de AYALA ESTRADA EUGENI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYALA ESTRADA EUGENI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos