AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL
Informe ejecutivo de AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPIEDADES AVIÑO FOLCH SL | Administrador Unico | 05/01/2024 |
VINCULACIONES DE AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL
Empresa: COJINES VALENCIA SL
Liquidador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 201263, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-46
Empresa: COJINES VALENCIA SL
Liquidador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11076, L 8354, F 204, S 8, H V 201263, I/A 2 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: COJINES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Aviño Folch Luis Miguel
- Suarez Gabarri Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11076, L 8354, F 204, S 8, H V 201263, I/A 2 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-46
Empresa: PROPIEDADES AVIÑO FOLCH SL
Administrador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11489, L 8767, F 176, S 8, H V 215203, I/A 1 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-46
Empresa: COJINES VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Aviño Folch Luis Miguel
- Suarez Gabarri Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11076, L 8354, F 201, S 8, H V 201263, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-46
Empresa: CONSTRUCCIONES SINGULARES ROAD SL
Liquidador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8476, L 5766, F 55, S 8, H V 114744, I/A 14 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
Empresa: BOLSERIA 14 Y 16 SL
Liquidador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 3213, F 198, S 8, H V 56784, I/A 4 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Empresa: CONSTRUCCIONES SINGULARES ROAD SL
Liquidador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8476, L 5766, F 55, S 8, H V 114744, I/A 13 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Empresa: BOLSERIA 14 Y 16 SL
Liquidador Unico
- Aviño Folch Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5907, L 3213, F 197, S 8, H V 56784, I/A 3 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-46
Información de AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL
Mostramos los datos de AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVIÑO FOLCH LUIS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos