AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS
Informe ejecutivo de AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLI SALUD GESTION SL | Administrador Unico | 14/12/2023 | |
DUPLA GESTION DE CONDUCTORES SL | Administrador Unico | 29/12/2022 | |
DUPLA GESTION DE CONDUCTORES SL | Socio Unico | 29/12/2022 |
VINCULACIONES DE AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS
Empresa: POLI SALUD GESTION SL
Administrador Unico
- Aviles Viñolo Ismael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7515 , F 169, S 8, H SE142003, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-41
Empresa: VISALUD PLUS GESTION SL
Administrador Unico
- Aviles Viñolo Ismael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6724 , F 12, S 8, H SE122009, I/A 3 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-41
Empresa: DUPLA GESTION DE CONDUCTORES SL
Administrador Unico
- Aviles Viñolo Ismael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7327 , F 55, S 8, H SE137304, I/A 1 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: DUPLA GESTION DE CONDUCTORES SL
Socio Único
- Aviles Viñolo Ismael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7327 , F 55, S 8, H SE137304, I/A 1 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: VISALUD PLUS GESTION SL
Administrador Unico
- Aviles Viñolo Ismael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6724 , F 10, S 8, H SE122009, I/A 1 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-41
Información de AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS
Mostramos los datos de AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILES VIÑOLO ISMAEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos