AVILES GARCIA ANA LAURA
Informe ejecutivo de AVILES GARCIA ANA LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE AVILES GARCIA ANA LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILES GARCIA ANA LAURA
Empresa: DINTEL IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aviles Garcia Ana Laura
- Aviles Garcia Manuel
- Aviles Rufo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11481 , F 194, S 8, H M 180275, I/A 10 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Empresa: DINTEL IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aviles Garcia Ana Laura
- Aviles Garcia Manuel
- Aviles Rufo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11481 , F 194, S 8, H M 180275, I/A 9 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-28
Empresa: DINTEL IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aviles Garcia Ana Laura
- Aviles Garcia Manuel
- Aviles Rufo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11481 , F 194, S 8, H M 180275, I/A 8 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-28
Empresa: DINTEL IBERICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aviles Garcia Ana Laura
- Aviles Garcia Manuel
- Aviles Rufo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11481 , F 193, S 8, H M 180275, I/A 7 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Información de AVILES GARCIA ANA LAURA
Mostramos los datos de AVILES GARCIA ANA LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILES GARCIA ANA LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos