AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUZZLES VALENCIA SL | Administrador Unico | 30/12/2014 | 25/11/2015 |
RECAMBIOS EUROLID SL | Administrador Unico | 19/10/2010 |
VINCULACIONES DE AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: PUZZLES VALENCIA SL
Administrador Unico
- Avila Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9890, L 7172, F 219, S 8, H V 162834, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-46
Empresa: PUZZLES VALENCIA SL
Administrador Unico
- Avila Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9890, L 7172, F 218, S 8, H V 162834, I/A 1 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-46
Empresa: RECAMBIOS EUROLID SL
Administrador Unico
- Avila Sanchez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 179, S 8, H VA 9882, I/A 5 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-47
Información de AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos