AVILA ROJAS INMACULADA
Informe ejecutivo de AVILA ROJAS INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AVILA ROJAS INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA AVILABAL SA | Consejero Delegado | 01/02/2019 | |
INMOBILIARIA AVILABAL SA | Consejero | 01/02/2019 | |
TARAMAY SA | Presidente | 14/12/2018 | |
TARAMAY SA | Consejero | 14/12/2018 |
VINCULACIONES DE AVILA ROJAS INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA ROJAS INMACULADA
Empresa: INMOBILIARIA AVILABAL SA
Consejero Delegado
- Avila Rojas Inmaculada
Consejero
- Avila Ballesteros Manuel
- Avila Fernandez Juan Manuel
- Avila Rojas Inmaculada
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 224, S 8, H GR 353, I/A 22 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-18
Empresa: INMOBILIARIA AVILABAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Manuel
- Avila Fernandez Jose Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 224, S 8, H GR 353, I/A 22 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-18
Empresa: TARAMAY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
- Ballesteros Gomez Emilia
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 10, S 8, H GR 321, I/A 21 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: TARAMAY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
- Ballesteros Gomez Emilia
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 10, S 8, H GR 321, I/A 21 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-18
Empresa: INMOBILIARIA AVILABAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Manuel
- Avila Fernandez Jose Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 224, S 8, H GR 353, I/A 21 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-18
Empresa: INMOBILIARIA AVILABAL SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
- Ballesteros Gomez Emilia
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 224, S 8, H GR 353, I/A 21 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-18
Empresa: TARAMAY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
- Ballesteros Gomez Emilia
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 10, S 8, H GR 321, I/A 20 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-18
Empresa: TARAMAY SA
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Ballesteros Emilio
- Avila Rojas Inmaculada
- Ballesteros Gomez Emilia
Presidente
- Avila Rojas Inmaculada
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 363 , F 10, S 8, H GR 321, I/A 20 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-18
Información de AVILA ROJAS INMACULADA
Mostramos los datos de AVILA ROJAS INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA ROJAS INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos