AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUBRICANTES COLMENAR SL | Administrador Unico | 08/07/2024 |
VINCULACIONES DE AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Empresa: LUBRICANTES COLMENAR SL
Administrador Unico
- Avila Rodriguez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CC 4747, I/A 11 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-10
Empresa: LUBRICANTES COLMENAR SL
Administrador Solidario
- Avila Rodriguez Maria Carmen
- Colmenar Avila Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860, L 687, F 95, S 8, H CC 4747, I/A 9 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-10
Empresa: CERES MOTOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Rodriguez Maria Carmen
- Colmenar Avila Alfonso
- Colmenar Avila Carlos
Presidente
- Avila Rodriguez Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394, L 222, F 79, S 8, H CC 3806, I/A 10 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-10
Empresa: CERES MOTOR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Avila Rodriguez Maria Carmen
- Colmenar Avila Alfonso
- Colmenar Avila Carlos
Presidente
- Avila Rodriguez Maria Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 394, L 222, F 79, S 8, H CC 3806, I/A 9 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-10
Empresa: LUBRICANTES COLMENAR SL
Administrador Solidario
- Avila Rodriguez Maria Carmen
- Colmenar Avila Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 464, L 292, F 74, S 8, H CC 4747, I/A 7 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-10
Información de AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA RODRIGUEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos