AVILA ORTEGA RAFAEL
Informe ejecutivo de AVILA ORTEGA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVILA ORTEGA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DITEX 03 SAL | Administrador Solidario | 05/03/2014 | 04/02/2016 |
DITEX 03 SAL | Administrador Solidario | 30/01/2009 | 04/02/2016 |
DITEX 03 SAL | Liquidador | 04/02/2016 | 04/02/2016 |
DITMAR 22 SL | Administrador Solidario | 29/06/2010 |
VINCULACIONES DE AVILA ORTEGA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA ORTEGA RAFAEL
Empresa: DITEX 03 SAL
Liquidador
- Avila Ortega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 180, S 8, H B 287657, I/A 5 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Empresa: DITEX 03 SAL
Administrador Solidario
- Avila Ortega Rafael
- Martin Diaz Fidel Agustin
Liquidador
- Avila Ortega Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 180, S 8, H B 287657, I/A 5 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
Empresa: DITEX 03 SAL
Administrador Solidario
- Avila Ortega Rafael
- Martin Diaz Fidel Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 180, S 8, H B 287657, I/A 4 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-08
Empresa: DITMAR 22 SL
Administrador Solidario
- Avila Ortega Rafael
- Canturiense Sanz Santos
- Homs Amades Miguel
- Mesa Palacios Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36094 , F 199, S 8, H B 276999, I/A 2 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-08
Empresa: DITEX 03 SAL
Administrador Solidario
- Avila Ortega Rafael
- Martin Diaz Fidel Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36395 , F 180, S 8, H B 287657, I/A 3 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Información de AVILA ORTEGA RAFAEL
Mostramos los datos de AVILA ORTEGA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA ORTEGA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos