AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOMOCION RODEX SA | Consejero | 27/06/2014 | 28/03/2022 |
SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOMOCION RODEX SA | Secretario | 27/06/2014 | 28/03/2022 |
SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOMOCION RODEX SA | Secretario | 13/08/2009 | 27/06/2014 |
SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOMOCION RODEX SA | Consejero | 13/08/2009 | 27/06/2014 |
VINCULACIONES DE AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Martinez Maria Del Carmen
- Fernandez Moñino Visitacion
- Ramirez Avila Daniel
- Ramirez Avila Javier
- Ramirez Fernandez Carlos
- Ramirez Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Avila Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 203, S 8, H M 24348, I/A 15 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Martinez Maria Del Carmen
- Fernandez Moñino Visitacion
- Ramirez Avila Daniel
- Ramirez Avila Javier
- Ramirez Fernandez Carlos
- Ramirez Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Avila Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 203, S 8, H M 24348, I/A 14 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Martinez Maria Del Carmen
- Fernandez Moñino Visitacion
- Ramirez Avila Daniel
- Ramirez Avila Javier
- Ramirez Fernandez Carlos
- Ramirez Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Avila Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 202, S 8, H M 24348, I/A 13 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Martinez Maria Del Carmen
- Fernandez Moñino Visitacion
- Ramirez Avila Daniel
- Ramirez Avila Veronica
- Ramirez Fernandez Carlos
- Ramirez Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Avila Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 202, S 8, H M 24348, I/A 13 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Avila Martinez Maria Del Carmen
- Fernandez Moñino Visitacion
- Ramirez Avila Daniel
- Ramirez Avila Veronica
- Ramirez Fernandez Carlos
- Ramirez Fernandez Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Avila Martinez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 202, S 8, H M 24348, I/A 12 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-28
Información de AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos