AVILA LUCAS TOMAS
Informe ejecutivo de AVILA LUCAS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE AVILA LUCAS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E S AVILA 2007 SL | Administrador Unico | 08/05/2015 | |
VIVIENDAS MARINA ALTA SA | Administrador Solidario | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE AVILA LUCAS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA LUCAS TOMAS
Empresa: E S AVILA 2007 SL
Administrador Unico
- Avila Lucas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23579 , F 68, S 8, H M 423116, I/A 4 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Administrador Solidario
- Avila Lucas Tomas
- Caravaca Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18481 , F 25, S 8, H M 321000, I/A 3 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Empresa: LOYEB RESIDENCIALES CASTELLANAS SA
Administrador Solidario
- Avila Lucas Tomas
- Torras Bolullo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22790 , F 21, S 8, H M 407877, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: LOYEB RESIDENCIALES CASTELLANAS SA
Administrador Solidario
- Avila Lucas Tomas
- Torras Bolullo Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22790 , F 21, S 8, H M 407877, I/A 3 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: E S AVILA 2007 SL
Administrador Solidario
- Avila Lucas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23579 , F 67, S 8, H M 423116, I/A 3 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Empresa: AVILA ARQUITECTOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Avila Lucas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21960 , F 48, S 8, H M 391312, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: VIVIENDAS MARINA ALTA SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 109, S 8, H A 80611, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Empresa: VIVIENDAS MARINA ALTA SA
Consejero Delegado Solidario
- Avila Lucas Tomas
- Caravaca Fernandez Miguel Angel
Consejero
Presidente
- Avila Lucas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 109, S 8, H A 80611, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Empresa: PETRINMO SA
Administrador Solidario
- Avila Lucas Tomas
- De Cea Martin Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 204, S 8, H A 133056, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-03
Empresa: C P Y C SA
Administrador Unico
- Avila Lucas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13191 , F 19, S 8, H M 36230, I/A 16 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
VER MAS ACTOS
Información de AVILA LUCAS TOMAS
Mostramos los datos de AVILA LUCAS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA LUCAS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos