AVILA GALLEGO MANUEL
Informe ejecutivo de AVILA GALLEGO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AVILA GALLEGO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BITORNO 2007 SL | Administrador Unico | 09/01/2019 | |
SOLIMA 2007 SL | Administrador Unico | 26/09/2018 | |
SOLIMA 2007 SL | Apoderado | 26/01/2018 | |
SOLIMA 2007 SL | Apoderado | 01/10/2010 |
VINCULACIONES DE AVILA GALLEGO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA GALLEGO MANUEL
Empresa: BITORNO 2007 SL
Administrador Unico
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 18, S 8, H CA 36406, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-11
Empresa: SOLIMA 2007 SL
Administrador Unico
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2260 , F 22, S 8, H CA 36412, I/A 9 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-11
Empresa: SOLIMA 2007 SL
Apoderado
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 48, S 8, H CA 36412, I/A 8 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-11
Empresa: SOLIMA 2007 SL
Administrador Unico
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 48, S 8, H CA 36412, I/A 7 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-11
Empresa: SOLIMA 2007 SL
Administrador Unico
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 48, S 8, H CA 36412, I/A 6 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-11
Empresa: SOLIMA 2007 SL
Nuevo Socio Único
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 48, S 8, H CA 36412, I/A 6 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-11
Empresa: SOLIMA 2007 SL
Apoderado
- Avila Gallego Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1882 , F 47, S 8, H CA 36412, I/A 5 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-11
Información de AVILA GALLEGO MANUEL
Mostramos los datos de AVILA GALLEGO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA GALLEGO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos