AVILA FRANCES JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de AVILA FRANCES JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVILA FRANCES JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS SA | Presidente | 03/07/2012 | 11/02/2016 |
AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS SA | Consejero | 03/07/2012 | 11/02/2016 |
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE CUENCA SA | Presidente | 25/07/2011 | 29/07/2015 |
EMPRESA PUBLICA AGUAS DE CUENCA SA | Consejero | 25/07/2011 | 29/07/2015 |
VINCULACIONES DE AVILA FRANCES JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA FRANCES JUAN MANUEL
Empresa: AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS SA
Consejero
- Avila Frances Juan Manuel
- Hernandez Valero Enrique
- Nicolas Dueñas Jose Ignacio
Presidente
- Avila Frances Juan Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 622 , F 67, S 8, H CU 2369, I/A 15 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-16
Empresa: EMPRESA PUBLICA AGUAS DE CUENCA SA
Consejero
- Avila Frances Juan Manuel
Presidente
- Avila Frances Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 200, S 8, H CU 5952, I/A 15 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-16
Empresa: AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS SA
Consejero
Presidente
- Avila Frances Juan Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 43, S 8, H CU 2369, I/A 12 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-16
Consejero Delegado
Consejero
Interventor
Presidente
- Avila Frances Juan Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547 , F 43, S 8, H CU 5952, I/A 7 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-16
Información de AVILA FRANCES JUAN MANUEL
Mostramos los datos de AVILA FRANCES JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA FRANCES JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos