AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODAVITRANS SL | Administrador Unico | 23/08/2011 | |
OPERADORES DEL TRANSPORTE MOLINA Y RODRIGUEZ SL | Administrador Mancomunado | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES
Empresa: LIMPIEZAS AVIMER SL
Administrador Solidario
- Avila Contreras Maria Dolores
- Garcia Velarde Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 146, S 8, H GR 43170, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-18
Empresa: GRANALOG & TRANS SL
Administrador Unico
- Avila Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 122, S 8, H GR 51788, I/A 3 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-18
Empresa: GRANALOG & TRANS SL
Administrador Unico
- Avila Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 121, S 8, H GR 51788, I/A 1 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-18
Empresa: GRANALOG & TRANS SL
Socio Único
- Avila Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 121, S 8, H GR 51788, I/A 1 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-18
Empresa: TRANSVINEV SL
Apoderado
- Avila Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1611 , F 23, S 8, H GR 3544, I/A 10 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-18
Empresa: ELECTRONICA MORALES SL
Apoderado
- Avila Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 178, S 8, H GR 3544, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-18
Empresa: LIMPIEZAS AVIMER SL
Administrador Solidario
- Avila Contreras Maria Dolores
- Garcia Velarde Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 144, S 8, H GR 43170, I/A 1 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-18
Empresa: RODAVITRANS SL
Administrador Unico
- Avila Contreras Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 37, S 8, H GR 40068, I/A 1 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-18
Administrador Mancomunado
- Avila Contreras Maria Dolores
- Molina Sanchez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 1, S 8, H GR 37835, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-18
Información de AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA CONTRERAS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos