AVILA ARELLANO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de AVILA ARELLANO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AVILA ARELLANO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCION FERMIN IZQUIERDO 5 SL | Administrador Mancomunado | 23/07/2024 | |
RED DIGITAL FOTOGRAFICA SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | |
SISTEMAS EN FOTO LIMITE SA | Administrador Unico | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE AVILA ARELLANO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVILA ARELLANO ALEJANDRO
Empresa: PROMOCION FERMIN IZQUIERDO 5 SL
Administrador Mancomunado
- Avila Arellano Alejandro
- Roson De Beas Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828872, I/A 1 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: SISTEMAS EN FOTO LIMITE SA
Administrador Unico
- Avila Arellano Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10564 , F 34, S 8, H M 167563, I/A 6 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: RED DIGITAL FOTOGRAFICA SL
Administrador Unico
- Avila Arellano Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15822 , F 156, S 8, H M 267081, I/A 4 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: SISTEMAS EN FOTO LIMITE SA
Administrador Unico
- Avila Arellano Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10564 , F 34, S 8, H M 167563, I/A 5 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Información de AVILA ARELLANO ALEJANDRO
Mostramos los datos de AVILA ARELLANO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVILA ARELLANO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos