AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP
Informe ejecutivo de AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINMAR YACHT SUPPLY SL | Apoderado | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP
Empresa: HEMISPHERE CENTRAL SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Feliu Martorell Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 76, S 8, H PM 18760, I/A 15 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-07
Empresa: PINMAR YACHT SUPPLY SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Avia Rossello Maria Josep
- Feliu Martorell Antonia
- Julve Brañas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 214, S 8, H PM 68642, I/A 10 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: PINMAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Avia Rossello Maria Josep
- Feliu Martorell Antonia
- Julve Brañas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 80, S 8, H PM 45625, I/A 22 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: HEMISPHERE YACHTING SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Julve Brañas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 213, S 8, H PM 70924, I/A 6 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: R. S. FINISHING & REFINISHING SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Feliu Martorell Antonia
- Julve Brañas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 206, S 8, H PM 38615, I/A 14 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: YACHT TREATMENT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Avia Rossello Maria Josep
- Feliu Martorell Antonia
- Feliu Martorell Antonia
- Julve Brañas Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 87, S 8, H PM 62660, I/A 9 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: TECHNO CRAFT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avia Rossello Maria Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 158, S 8, H PM 46601, I/A 11 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-07
Empresa: HEMISPHERE CENTRAL SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Conyers Mark Stewart
- Conyers Mark Stewart
- Conyers Mark Stewart
- Conyers Mark Stewart
- Feliu Martorell Antonia
- Fernandez Ramos Gloria
- Fernandez Ramos Gloria
- Fernandez Ramos Gloria
- Fernandez Ramos Gloria
- Julve Brañas Albert
- Julve Brañas Albert
- Millott Remy John
- Millott Remy John
- Pena Costa Marcos Manuel
- Tiltman Bernadette
- Tiltman Bernadette
- Tiltman Bernadette
- Tiltman Bernadette
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 76, S 8, H PM 18760, I/A 14 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-07
Empresa: HEMISPHERE YACHTING SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Flores Corcoran Julia
- Pena Costa Marcos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520 , F 93, S 8, H PM 70924, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-07
Empresa: YACHT TREATMENT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Avia Rossello Maria Josep
- Avia Rossello Maria Josep
- Feliu Martorell Antonia
- Feliu Martorell Antonia
- Fernandez Ramos Gloria
- Fernandez Ramos Gloria
- Flores Corcoran Julia
- Freire Senen Alfonso
- Julve Brañas Albert
- Savage Rupert Henry
- Savage Rupert Henry
- Stott John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 86, S 8, H PM 62660, I/A 8 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-07
VER MAS ACTOS
Información de AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP
Mostramos los datos de AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVIA ROSSELLO MARIA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos