AVALOS MONTAÑO YOLANDA
Informe ejecutivo de AVALOS MONTAÑO YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AVALOS MONTAÑO YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMNI HANDLING SL | Apoderado | 06/06/2023 | 12/02/2024 |
JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL | Apoderado | 13/10/2016 | 30/03/2023 |
JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL | Apoderado | 23/11/2016 | 30/03/2023 |
JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL | Apoderado | 30/03/2023 | |
JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 13/09/2016 | 14/11/2016 |
VINCULACIONES DE AVALOS MONTAÑO YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AVALOS MONTAÑO YOLANDA
Empresa: OMNI HANDLING SL
Apoderado
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 86, S 8, H BI 74409, I/A 4 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-48
Empresa: OMNI HANDLING SL
Apoderado
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 84, S 8, H BI 74409, I/A 3 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-48
Empresa: JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL
Apoderado
- Avalos Montaño Yolanda
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547, L 4454, F 9, S 8, H MA135795, I/A 6 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL
Apoderado
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547, L 4454, F 8, S 8, H MA135795, I/A 4 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-29
Empresa: JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Almardini Adel
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547, L 4454, F 8, S 8, H MA135795, I/A 3 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-29
Empresa: JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL
Apoderado
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547, L 4454, F 7, S 8, H MA135795, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-29
Empresa: JETEX EXECUTIVE AVIATION SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Almardini Adel
- Avalos Montaño Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547, L 4454, F 6, S 8, H MA135795, I/A 1 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-29
Información de AVALOS MONTAÑO YOLANDA
Mostramos los datos de AVALOS MONTAÑO YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AVALOS MONTAÑO YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos