AUZ EIBAR GONZALO
Informe ejecutivo de AUZ EIBAR GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AUZ EIBAR GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUZIBAFLOWER SL | Administrador Solidario | 21/06/2022 | 14/03/2023 |
PAMPLONAFLOWER SL | Administrador Solidario | 05/09/2022 | 10/03/2023 |
VINCULACIONES DE AUZ EIBAR GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUZ EIBAR GONZALO
Empresa: PAMPLONAFLOWER SL
Administrador Solidario
- Auz Eibar Gonzalo
- Ibañez Zubillaga Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 135, S 8, H SS 45115, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-20
Empresa: AUZIBAFLOWER SL
Administrador Solidario
- Auz Eibar Gonzalo
- Ibañez Zubillaga Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 101, S 8, H SS 44865, I/A 2 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-20
Empresa: PAMPLONAFLOWER SL
Administrador Solidario
- Auz Eibar Gonzalo
- Ibañez Zubillaga Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 135, S 8, H SS 45115, I/A 1 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-20
Empresa: AUZIBAFLOWER SL
Administrador Solidario
- Auz Eibar Gonzalo
- Ibañez Zubillaga Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 101, S 8, H SS 44865, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-20
Información de AUZ EIBAR GONZALO
Mostramos los datos de AUZ EIBAR GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUZ EIBAR GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos