AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS
Informe ejecutivo de AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED LOGISTICA DE ANDALUCIA SA | Consejero | 25/02/2011 | |
ZAL BAHIA DE ALGECIRAS SA | Consejero | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS
Empresa: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA SA
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6715 , F 209, S 8, H SE 1799, I/A 93 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-41
Empresa: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA SA
Consejero
- Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia
- Agencia Publica De Puertos De Andalucia
- Autoridad Portuaria De La Bahia De Algeciras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6715 , F 202, S 8, H SE 1799, I/A 86 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-41
Empresa: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA SA
Consejero
- Agencia Publica De Puertos De Andalucia
- Alvarez Ossorio Ramos Ignacio
- Autoridad Portuaria De La Bahia De Algeciras
- Molina Romero Maria Encarnacion
- Moron Ledro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 24, S 8, H SE 1799, I/A 71 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-41
Empresa: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia
- Agencia Publica De Puertos De Andalucia
- Alvarez Ossorio Ramos Ignacio
- Autoridad Portuaria De La Bahia De Algeciras
- Fernandez Navarro Daniel
- Lopez Perez Josefa
- Molina Romero Maria Encarnacion
- Moron Ledro Manuel
- Rebollo Puig Angel
- Salgueiro Carmona Jose
- Sergio Moreno Monrove
Director Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 7, S 8, H SE 1799, I/A 48 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-41
Empresa: ZAL BAHIA DE ALGECIRAS SA
Consejero
- Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia
- Agencia Publica De Puertos De Andalucia
- Autoridad Portuaria De La Bahia De Algeciras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1982 , F 152, S 8, H CA 30026, I/A 12 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-11
Información de AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS
Mostramos los datos de AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos