AUSTHEIM SIGVE
Informe ejecutivo de AUSTHEIM SIGVE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AUSTHEIM SIGVE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLLEGE OF INTERNATIONAL EDUCATION SL | Liquidador | 24/10/2011 | |
GLOBAL VENTURE SL | Liquidador | 24/10/2011 |
VINCULACIONES DE AUSTHEIM SIGVE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUSTHEIM SIGVE
Empresa: XEREZ ARENA SL
Liquidador
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 175, S 8, H CA 46203, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-11
Empresa: XEREZ ARENA SL
Administrador Unico
- Austheim Sigve
Liquidador
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 175, S 8, H CA 46203, I/A 2 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-11
Empresa: CAMPUS EL SABIO SL
Administrador Unico
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 76, S 8, H CA 30695, I/A 9 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-11
Empresa: XEREZ ARENA SL
Administrador Unico
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 174, S 8, H CA 46203, I/A 1 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-11
Empresa: GLOBAL VENTURE SL
Liquidador
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 74, S 8, H CA 35640, I/A 2 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-11
Empresa: GLOBAL VENTURE SL
Administrador Unico
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 74, S 8, H CA 35640, I/A 2 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-11
Liquidador
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 150, S 8, H CA 35653, I/A 2 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-11
Administrador Unico
- Austheim Sigve
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 150, S 8, H CA 35653, I/A 2 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-11
Información de AUSTHEIM SIGVE
Mostramos los datos de AUSTHEIM SIGVE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUSTHEIM SIGVE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos