AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA
Informe ejecutivo de AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIMEDIA PRODUCTOS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | 16/07/2024 |
GIL SANCHEZ FELIX 000570680W SL | Administrador Unico | 05/04/2022 | 22/05/2024 |
VINCULACIONES DE AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA
Empresa: MULTIMEDIA PRODUCTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Aurioles Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 22029, I/A 14 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-29
Empresa: GIL SANCHEZ FELIX 000570680W SLNE
Administrador Unico
- Aurioles Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182055, I/A 1 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-29
Empresa: GIL SANCHEZ FELIX 000570680W SLNE
Administrador Unico
- Aurioles Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293, L 1, F 224, S 6, H MA 35,NE , I/ 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-29
Empresa: MULTIMEDIA PRODUCTOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Aurioles Sanchez Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 632, F 213, S 8, H MA 22029, I/A 13 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
Información de AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA
Mostramos los datos de AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AURIOLES SANCHEZ EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos