AURIN LOPERA RAMIRO
Informe ejecutivo de AURIN LOPERA RAMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AURIN LOPERA RAMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA VERDAD DESNUDA SL | Administrador Unico | 27/12/2021 | |
LA VERDAD DESNUDA SL | Socio Unico | 27/12/2021 | |
INTERCOM STRATEGYS SL | Apoderado Solidario | 20/06/2016 |
VINCULACIONES DE AURIN LOPERA RAMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AURIN LOPERA RAMIRO
Empresa: LA VERDAD DESNUDA SL
Administrador Unico
- Aurin Lopera Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42870 , F 181, S 8, H M 757942, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: LA VERDAD DESNUDA SL
Socio Único
- Aurin Lopera Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42870 , F 181, S 8, H M 757942, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: MALVAVISCO INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Aurin Lopera Ramiro
- Bayo Poblador Eliseo Antonio
- Davila Cano Lorenzo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 194, S 8, H M 517191, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Empresa: INTERCOM STRATEGYS SL
Apoderado Solidario
- Aurin Lopera Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43780 , F 65, S 8, H B 438097, I/A 4 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Empresa: FLOW GLOBAL UTILITIES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Aurin Lopera Ramiro
- Davila Cano Lorenzo
- Serra Bertran Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28347 , F 66, S 8, H M 510528, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Empresa: HABITATGES AUTOR SL
Administrador Solidario
- Aurin Lopera Ramiro
- Torello Soler Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 38, S 8, H T 31247, I/A 4 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Empresa: MALVAVISCO INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Aurin Lopera Ramiro
- Bayo Poblador Eliseo Antonio
- Davila Cano Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28721 , F 190, S 8, H M 517191, I/A 1 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
Empresa: FLOW GLOBAL UTILITIES CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Aurin Lopera Ramiro
- Davila Cano Lorenzo
- Serra Bertran Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28347 , F 63, S 8, H M 510528, I/A 1 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-28
Empresa: TALLER INGENIERIA AMBIENTAL SL
Apoderado
- Aurin Lopera Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 80, S 8, H B 142745, I/A 35 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-08
Empresa: TALLER INGENIERIA AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Aurin Lopera Ramiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40511 , F 72, S 8, H B 142745, I/A 30 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Información de AURIN LOPERA RAMIRO
Mostramos los datos de AURIN LOPERA RAMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AURIN LOPERA RAMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos