AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI
Informe ejecutivo de AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS Y VERDURAS LOS HERMANOS AMBUSHA SL | Socio Unico | 20/01/2021 | |
FRUTAS Y VERDURAS LOS HERMANOS AMBUSHA SL | Administrador Unico | 20/01/2021 | |
AGRICOLA ECUASUR SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2019 | |
AGRICOLA ECUASOL SL | Administrador Mancomunado | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI
Administrador Unico
- Aurelio Juwa Ambusha Antuni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 127, S 8, H MU103426, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-30
Socio Único
- Aurelio Juwa Ambusha Antuni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3488 , F 127, S 8, H MU103426, I/A 1 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-30
Empresa: AGRICOLA ECUASUR SL
Administrador Mancomunado
- Aurelio Juwa Ambusha Antuni
- Edwin Orlando Lema Ludizaca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3416 , F 66, S 8, H MU100350, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Empresa: AGRICOLA ECUASOL SL
Administrador Mancomunado
- Aurelio Juwa Ambusha Antuni
- Edwin Orlando Lema Ludizaca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3351 , F 98, S 8, H MU 96643, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-30
Información de AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI
Mostramos los datos de AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AURELIO JUWA AMBUSHA ANTUNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos