AURELIO CANDELERO TERESA
Informe ejecutivo de AURELIO CANDELERO TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AURELIO CANDELERO TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL BOEZA SL | Administrador Unico | 17/01/2019 | |
PROMOCIONES LEONESAS DE LA LASTRA SL | Administrador Unico | 27/02/2015 | 11/09/2018 |
VINCULACIONES DE AURELIO CANDELERO TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AURELIO CANDELERO TERESA
Empresa: SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL BOEZA SL
Administrador Unico
- Aurelio Candelero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1090 , F 31, S 8, H LE 17326, I/A 2 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-24
Empresa: PROMOCIONES LEONESAS DE LA LASTRA SL
Administrador Unico
- Aurelio Candelero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 120, S 8, H LE 16574, I/A 7 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-24
Empresa: PROMOCIONES LEONESAS DE LA LASTRA SL
Administrador Unico
- Aurelio Candelero Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 120, S 8, H LE 16574, I/A 6 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-24
Información de AURELIO CANDELERO TERESA
Mostramos los datos de AURELIO CANDELERO TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AURELIO CANDELERO TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos