AUNION AGER JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de AUNION AGER JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AUNION AGER JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMENARA Y SALTA SL | Liquidador | 10/12/2019 | 10/12/2019 |
ALMENARA Y SALTA SL | Administrador Unico | 25/11/2019 | 10/12/2019 |
ALMENARA Y SALTA SL | Administrador Solidario | 20/06/2011 | 25/11/2019 |
EDITEC OBRAS Y PROYECTOS SL | Apoderado | 14/07/2010 | 03/08/2011 |
ALMENARA Y SALTA SL | Administrador Unico | 20/06/2011 |
VINCULACIONES DE AUNION AGER JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUNION AGER JOSE ENRIQUE
Empresa: ALMENARA Y SALTA SL
Liquidador
- Aunion Ager Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 54, S 8, H M 453953, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: ALMENARA Y SALTA SL
Administrador Unico
- Aunion Ager Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 54, S 8, H M 453953, I/A 4 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-28
Empresa: ALMENARA Y SALTA SL
Administrador Unico
- Aunion Ager Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 53, S 8, H M 453953, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ALMENARA Y SALTA SL
Administrador Solidario
- Aunion Ager Jose Enrique
- Aunion Ager Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 53, S 8, H M 453953, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: EDITEC OBRAS Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Aunion Ager Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21669 , F 206, S 8, H M 385867, I/A 14 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: ALMENARA Y SALTA SL
Administrador Solidario
- Aunion Ager Jose Enrique
- Aunion Ager Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 53, S 8, H M 453953, I/A 2 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: ALMENARA Y SALTA SL
Administrador Unico
- Aunion Ager Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25205 , F 53, S 8, H M 453953, I/A 2 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: EDITEC OBRAS Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Aunion Ager Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21669 , F 147, S 8, H M 385867, I/A 10 (14/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-140-28
Información de AUNION AGER JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de AUNION AGER JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUNION AGER JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos