AULES FERRE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de AULES FERRE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AULES FERRE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA | Secretario | 01/12/2022 | |
MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 01/12/2022 | |
MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA | Consejero | 01/12/2022 | |
BLIBAU SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/11/2016 | |
MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA | Apoderado | 18/07/2012 |
VINCULACIONES DE AULES FERRE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AULES FERRE JOSE MARIA
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aules Ferre Jose Maria
- Blasco Padilla Elisabeth
- Blasco Socuellamos Victor
- Bonache Samaniego Ricardo
- Iborra Carrasco Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
- Aules Ferre Jose Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 166, S 8, H T 3454, I/A 30 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aules Ferre Jose Maria
- Blasco Socuellamos Victor
- Blasco Tortajada Luciano
- Iborra Carrasco Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 166, S 8, H T 3454, I/A 30 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aules Ferre Jose Maria
- Blasco Socuellamos Victor
- Blasco Tortajada Luciano
- Iborra Carrasco Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 165, S 8, H T 3454, I/A 29 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aules Ferre Jose Maria
- Blasco Socuellamos Victor
- Blasco Tortajada Luciano
- Iborra Carrasco Carlos
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 165, S 8, H T 3454, I/A 29 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-43
Empresa: BLIBAU SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Aules Ferre Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1351 , F 27, S 8, H T 15900, I/A 5 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aules Ferre Jose Maria
- Blasco Socuellamos Victor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 164, S 8, H T 3454, I/A 27 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 163, S 8, H T 3454, I/A 26 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 163, S 8, H T 3454, I/A 26 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-43
Empresa: MAQUINAS RECREATIVAS T AULES SA
Apoderado
- Aules Ferre Jose Maria
- Aules Ferre Pablo
- Blasco Socuellamos Victor
- Blasco Tortajada Luciano
- Bonache Garcia Jose
- Iborra Carrasco Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 163, S 8, H T 3454, I/A 25 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-43
Empresa: ASTUDE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1348 , F 37, S 8, H T 15834, I/A 3 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-43
Información de AULES FERRE JOSE MARIA
Mostramos los datos de AULES FERRE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AULES FERRE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos