AUGUST AEPLI
Informe ejecutivo de AUGUST AEPLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AUGUST AEPLI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAGNER SPRAYTECH IBERICA SA | Apoderado | 11/01/2010 | |
WAGNER SPRAYTECH IBERICA SA | Presidente | 23/12/2009 | |
WAGNER SPRAYTECH IBERICA SA | Consejero | 23/12/2009 | |
WAGNER SPRAYTECH IBERICA SA | Consejero Delegado | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE AUGUST AEPLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUGUST AEPLI
Empresa: WAGNER SPRAYTECH IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 214, S 8, H B 20721, I/A 66 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: WAGNER SPRAYTECH IBERICA SA
Consejero Delegado
- August Aepli
Consejero
- August Aepli
Presidente
- August Aepli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40465 , F 213, S 8, H B 20721, I/A 65 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
Información de AUGUST AEPLI
Mostramos los datos de AUGUST AEPLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUGUST AEPLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos