AUDAX GRUPPE GMBH
Informe ejecutivo de AUDAX GRUPPE GMBH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AUDAX GRUPPE GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDAX INVESTMENTS SL | Socio Unico | 16/10/2013 | 19/07/2023 |
ZIRKON MALLORCA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 21/10/2013 | 09/11/2017 |
ZIRKON MALLORCA INVESTMENTS SL | Socio único | 09/11/2017 |
VINCULACIONES DE AUDAX GRUPPE GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AUDAX GRUPPE GMBH
Empresa: ZIRKON MALLORCA INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 90, S 8, H PM 58789, I/A 3 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-07
Empresa: ZIRKON MALLORCA INVESTMENTS SL
Socio Único
- Audax Gruppe Gmbh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 89, S 8, H PM 58789, I/A 2 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-07
Empresa: AUDAX INVESTMENTS SL
Socio Único
- Audax Gruppe Gmbh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2550 , F 58, S 8, H PM 72613, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-07
Información de AUDAX GRUPPE GMBH
Mostramos los datos de AUDAX GRUPPE GMBH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AUDAX GRUPPE GMBH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos