ATKINS INTERNATIONAL BV
Informe ejecutivo de ATKINS INTERNATIONAL BV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ATKINS INTERNATIONAL BV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATKINS IBERIA SL | Socio Unico | 17/12/2009 | 03/11/2020 |
ATKINS IBERIA SL | Administrador Unico | 17/09/2015 | 03/11/2020 |
VINCULACIONES DE ATKINS INTERNATIONAL BV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATKINS INTERNATIONAL BV
Empresa: ATKINS IBERIA SL
Administrador Unico
- Atkins International Bv
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34469 , F 174, S 8, H M 619954, I/A 7 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: ATKINS IBERIA SL
Administrador Unico
- Atkins International Bv
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42182 , F 220, S 8, H B 403102, I/A 4 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-08
Empresa: ATKINS IBERIA SL
Socio Único
- Atkins International Bv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4712, L 3620, F 182, S 8, H MA103681, I/A 1 (17/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-29
Información de ATKINS INTERNATIONAL BV
Mostramos los datos de ATKINS INTERNATIONAL BV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATKINS INTERNATIONAL BV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos