ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL
Informe ejecutivo de ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARYMR-2015 SL | Administrador Unico | 29/11/2019 |
VINCULACIONES DE ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL
Empresa: GOKBORA TRANSPORTE INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Atilla Haluk Risvanoglu Erol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39236 , F 214, S 8, H B 342555, I/A 4 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Empresa: ARYMR-2015 SL
Administrador Unico
- Atilla Haluk Risvanoglu Erol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 109, S 8, H B 473663, I/A 7 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08
Empresa: ARYMR-2015 SL
Apoderado Solidario
- Atilla Haluk Risvanoglu Erol
- Risvanoglu Erol Atilla Haluk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 109, S 8, H B 473663, I/A 6 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-08
Empresa: ARYMR-2015 SL
Apoderado Solidario
- Atilla Haluk Risvanoglu Erol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 109, S 8, H B 473663, I/A 4 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-08
Empresa: ARYMR-2015 SL
Administrador Unico
- Atilla Haluk Risvanoglu Erol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 109, S 8, H B 473663, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-08
Empresa: ARYMR-2015 SL
Administrador Unico
- Atilla Haluk Risvanoglu Erol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44996 , F 108, S 8, H B 473663, I/A 2 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-08
Información de ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL
Mostramos los datos de ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATILLA HALUK RISVANOGLU EROL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos