ATIENZA MEDINA RAFAEL
Informe ejecutivo de ATIENZA MEDINA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ATIENZA MEDINA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS TURISTICAS COSTA NOROESTE SL | Consejero | 06/02/2020 | |
TORREBREVA SA | Consejero | 05/02/2020 | |
BODEGAS DE LOS INFANTES DE ORLEANS BORBON SAE | Consejero | 26/06/2019 | |
COSTA BALLENA CLUB DE GOLF SA | Consejero | 06/06/2019 | |
MICUBA SA | Administrador Solidario | 15/12/2015 | |
ALCALA DEL SUR SA | Consejero | 15/12/2009 | |
LA BALLENA SA | Consejero | 15/12/2009 | |
COMPAÑIA AGRICOLA TORREBREVA SA | Consejero | 28/07/2009 |
VINCULACIONES DE ATIENZA MEDINA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATIENZA MEDINA RAFAEL
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA TORREBREVA SA
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- Marin Lara Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 223, S 8, H M 202772, I/A 28 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: ALCALA DEL SUR SA
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- Marin Lara Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45807 , F 70, S 8, H M 164268, I/A 28 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: ESTUDIOS DE POLITICA EXTERIOR SA
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- TECNICAS REUNIDAS INTERNACIONAL SA
- Valcarcel Lezcano Dario
Presidente
- Atienza Medina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31428 , F 131, S 8, H M 49021, I/A 50 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: HUERTA DE LEBRENA SL
Consejero Delegado
- Atienza Medina Rafael
Consejero
- Atienza Medina Fernanda
- Atienza Medina Rafael
Presidente
- Atienza Medina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5189 , F 82, S 8, H SE 85034, I/A 4 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-41
Empresa: MICUBA SA
Administrador Solidario
- Atienza Arechabala Ines
- Atienza Medina Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1699 , F 79, S 8, H M 30828, I/A 21 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Empresa: COMPAÑIA AGRICOLA TORREBREVA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- Orleans Borbon Y Parodi Delfino Alvaro Jaime De
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21930 , F 221, S 8, H M 202772, I/A 23 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Empresa: ALCALA DEL SUR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- Orleans Borbon Y Parodi Delfino Alvaro Jaime De
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 224, S 8, H M 164268, I/A 23 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Consejero Delegado
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- De Orleans Borbon Y Parodi Delfino Alvaro Jaime
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 76, S 8, H CA 28391, I/A 12 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-11
Consejero Delegado
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- De Orleans Borbon Y Parodi Delfino Alvaro Jaime
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1772 , F 76, S 8, H CA 28391, I/A 12 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-11
Empresa: TORREMESA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Atienza Medina Rafael
- De Orleans Borbon Y Parodi Delfino Alvaro Jaime
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 165, S 8, H CA 5668, I/A 28 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-11
VER MAS ACTOS
Información de ATIENZA MEDINA RAFAEL
Mostramos los datos de ATIENZA MEDINA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATIENZA MEDINA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos