ATIENZA DUCE VICTOR
Informe ejecutivo de ATIENZA DUCE VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ATIENZA DUCE VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATIENZA SA | Consejero Delegado Solidario | 01/02/2023 | |
ATIENZA SA | Secretario | 19/04/2017 | |
ATIENZA SA | Consejero | 19/04/2017 |
VINCULACIONES DE ATIENZA DUCE VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATIENZA DUCE VICTOR
Empresa: ATIENZA SA
Consejero Delegado Solidario
- Atienza Duce Susana
- Atienza Duce Victor
- Atienza Pasamon Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 169, S 8, H Z 4672, I/A 8 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-50
Empresa: ATIENZA SA
Consejero
- Atienza Duce Victor
- Atienza Pasamon Daniel
- Atienza Pasamon Ignacio
Presidente
Secretario
- Atienza Duce Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 169, S 8, H Z 4672, I/A 7 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-50
Empresa: ATIENZA SA
Consejero
- Atienza Duce Victor
- Atienza Pasamon Daniel
- Atienza Pasamon Ignacio
Presidente
Secretario
- Atienza Duce Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 168, S 8, H Z 4672, I/A 6 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-50
Empresa: ATIENZA SA
Consejero
- Atienza Duce Victor
- Atienza Ibañez Rufino
- Atienza Pasamon Daniel
- Atienza Pasamon Ignacio
Presidente
Secretario
- Atienza Duce Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 168, S 8, H Z 4672, I/A 6 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-50
Empresa: ATIENZA SA
Consejero
- Atienza Duce Victor
- Atienza Ibañez Rufino
- Atienza Pasamon Daniel
- Atienza Pasamon Ignacio
Presidente
Secretario
- Atienza Duce Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 168, S 8, H Z 4672, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Empresa: ATIENZA SA
Consejero
- Atienza Duce Victor
- Atienza Ibañez Rufino
- Atienza Pasamon Daniel
- Atienza Pasamon Ignacio
Presidente
Secretario
- Atienza Duce Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 168, S 8, H Z 4672, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-50
Información de ATIENZA DUCE VICTOR
Mostramos los datos de ATIENZA DUCE VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATIENZA DUCE VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos