ATANCE CONTRERAS AGUSTIN
Informe ejecutivo de ATANCE CONTRERAS AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE ATANCE CONTRERAS AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION RENOVABLES PKC4 SL | REPR.143 RRM | 01/06/2023 | |
CAMPUS DE FORMACION TITULADA SL | Administrador Unico | 30/06/2022 | |
SERVIBROKERS REALTY CONSULTANTS SL | Administrador Solidario | 15/10/2021 | |
HC BARCINO INVESTIA SL | Apoderado Solidario | 01/07/2021 | |
PINORD CONSULTING AND SERVICES SL | REPR.143 RRM | 10/06/2021 | |
ORLOVE 2011 SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | |
GESTION TP-LINK REALTY SL | Apoderado Solidario | 28/01/2019 | |
BARNADICEA AIE | Administrador Mancomunado | 12/05/2017 | |
2000 ARKETIPO GESTION SL | Administrador Unico | 09/06/2016 | |
LOS POLLOS DE LAURA SL | Administrador Unico | 26/04/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ATANCE CONTRERAS AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATANCE CONTRERAS AGUSTIN
Empresa: THINK TANK LEGAL SLP
Liquidador
- Atance Contreras Agustin
- Guerrero Berruezo Jose Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 116, S 8, H B 446750, I/A 5 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Empresa: THINK TANK LEGAL SLP
Administrador Solidario
- Atance Contreras Agustin
- Guerrero Berruezo Jose Jorge
Liquidador
- Atance Contreras Agustin
- Guerrero Berruezo Jose Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 116, S 8, H B 446750, I/A 5 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Empresa: GESTION RENOVABLES PKC4 SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Atance Contreras Agustin
- Junyent Argimon Guillem
- Martinez Huertas Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48809 , F 101, S 8, H B 597067, I/A 1 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-08
Empresa: ZAIDA ATLANTIC SL
Administrador Unico
- Atance Contreras Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48154 , F 46, S 8, H B 574045, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Empresa: SERVIBROKERS REALTY CONSULTANTS SL
Administrador Solidario
- Atance Contreras Agustin
- Atance Contreras Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48016 , F 50, S 8, H B 569567, I/A 1 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Empresa: PETRUS INMOGESTION SL
Administrador Unico
- Atance Contreras Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44552 , F 201, S 8, H B 459638, I/A 3 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-08
Empresa: HC BARCINO INVESTIA SL
Apoderado Solidario
- Atance Contreras Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46785 , F 79, S 8, H B 530840, I/A 2 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Empresa: PINORD CONSULTING AND SERVICES SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Atance Contreras Agustin
- Christine Ho Hio Hen
- Sans Otero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 28, S 8, H B 471203, I/A 7 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: PINORD CONSULTING AND SERVICES SL
Administrador Unico
- Atance Contreras Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44914 , F 28, S 8, H B 471203, I/A 7 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: INICIATIVAS ESTEPA SL
Administrador Unico
- Atance Contreras Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22003 , F 36, S 8, H B 30868, I/A 11 (18/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-08
VER MAS ACTOS
Información de ATANCE CONTRERAS AGUSTIN
Mostramos los datos de ATANCE CONTRERAS AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATANCE CONTRERAS AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos