ATALAYA RUIZ SERAFINA
Informe ejecutivo de ATALAYA RUIZ SERAFINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ATALAYA RUIZ SERAFINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSORCIO CIELO AZUL SL | Administrador Unico | 14/10/2019 | |
GOURMET CIELO AZUL SL | Apoderado Solidario | 25/09/2019 | |
CONSORCIO CIELO AZUL SL | Apoderado | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE ATALAYA RUIZ SERAFINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATALAYA RUIZ SERAFINA
Empresa: CONSORCIO CIELO AZUL SL
Administrador Unico
- Atalaya Ruiz Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 23, S 8, H SE 57988, I/A 6 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-41
Empresa: GOURMET CIELO AZUL SL
Apoderado Solidario
- Atalaya Ruiz Serafina
- Mejias Begines Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6726 , F 20, S 8, H SE122088, I/A 2 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-41
Empresa: CONSORCIO CIELO AZUL SL
Apoderado
- Atalaya Ruiz Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 22, S 8, H SE 57988, I/A 4 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Empresa: CONSORCIO CIELO AZUL SL
Administrador Unico
- Atalaya Ruiz Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3961 , F 22, S 8, H SE 57988, I/A 3 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-41
Empresa: J M B PROMOCIONES M BEGINES SLL
Liquidador
- Atalaya Ruiz Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 134, S 8, H SE 37162, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-41
Empresa: J M B PROMOCIONES M BEGINES SLL
Administrador Unico
- Atalaya Ruiz Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 134, S 8, H SE 37162, I/A 3 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-41
Empresa: J M B PROMOCIONES M BEGINES SLL
Administrador Unico
- Atalaya Ruiz Serafina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 134, S 8, H SE 37162, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-41
Empresa: J M B PROMOCIONES M BEGINES SLL
Administrador Solidario
- Atalaya Ruiz Serafina
- Jesus Mejias Begines
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2896 , F 134, S 8, H SE 37162, I/A 2 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-41
Información de ATALAYA RUIZ SERAFINA
Mostramos los datos de ATALAYA RUIZ SERAFINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATALAYA RUIZ SERAFINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos