ASUERO ARROYO ALBERTO
Informe ejecutivo de ASUERO ARROYO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASUERO ARROYO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOGU GLOBAL SL | Administrador Solidario | 18/04/2024 | |
HABICHUELAS SL | Administrador Solidario | 03/01/2019 |
VINCULACIONES DE ASUERO ARROYO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASUERO ARROYO ALBERTO
Empresa: MOGU GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Asuero Arroyo Alberto
- Garcia Fernandez Hector Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42258 , F 36, S 8, H M 713592, I/A 7 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: GEOGRAFIA APLICADA SL
Administrador Solidario
- Asuero Arroyo Alberto
- Garcia Fernandez Hector Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 71, S 8, H SE 71801, I/A 8 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-41
Empresa: HABICHUELAS SL
Administrador Solidario
- Asuero Arroyo Alberto
- Garcia Fernandez Hector Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6651 , F 126, S 8, H SE120192, I/A 1 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-41
Empresa: GEOGRAFIA APLICADA SL
Administrador Solidario
- Asuero Arroyo Alberto
- Garcia Fernandez Hector Jose
- Perez Alcantara Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4587 , F 70, S 8, H SE 71801, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-41
Información de ASUERO ARROYO ALBERTO
Mostramos los datos de ASUERO ARROYO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASUERO ARROYO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos