ASUA SAN ANTON PEDRO
Informe ejecutivo de ASUA SAN ANTON PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASUA SAN ANTON PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRITERIA GLOBAL INSURANCE CLAIMS & LOSS ADJUSTERS SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
CRITERIA INSURANCE HOLDING SL | Consejero | 18/06/2024 | |
CRITERIA INSURANCE HOLDING SL | Secretario | 18/06/2024 | |
CRITERIA MEDICA INSURANCE CLAIMS&LOSS ADJUSTERS SL | Administrador Mancomunado | 19/06/2023 | |
CRITERIA INSURANCE CLAIMS & LOSS ADJUSTERS SL | Consejero | 15/08/2022 | |
CRITERIA INSURANCE CLAIMS & LOSS ADJUSTERS SL | Secretario | 15/08/2022 | |
DESARROLLO EXTERNALIZADO DE CONTROL PERICIAL Y ASESORIA SA | Presidente | 11/12/2015 | |
DESARROLLO EXTERNALIZADO DE CONTROL PERICIAL Y ASESORIA SA | Consejero Delegado | 11/12/2015 | |
DESARROLLO EXTERNALIZADO DE CONTROL PERICIAL Y ASESORIA SA | Consejero | 11/12/2015 |
VINCULACIONES DE ASUA SAN ANTON PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASUA SAN ANTON PEDRO
Administrador Unico
- Asua San Anton Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754164, I/A 10 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Administrador Mancomunado
- Asua San Anton Pedro
- Montoya Saez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754164, I/A 10 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Empresa: CRITERIA INSURANCE HOLDING SL
Consejero
- Asua San Anton Pedro
- Cueto Fernandez David
- Marchal Jimenez Juan De Dios
Presidente
Secretario
- Asua San Anton Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824825, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-28
Administrador Mancomunado
- Asua San Anton Pedro
- Cueto Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45219 , F 23, S 8, H M 795667, I/A 1 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Administrador Mancomunado
- Asua San Anton Pedro
- Montoya Saez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42641 , F 28, S 8, H M 754164, I/A 5 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Consejero
- Asua San Anton Pedro
- Cueto Fernandez David
- Marchal Jimenez Juan De Dios
- Montoya Saez Alvaro
Presidente
Secretario
- Asua San Anton Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34984 , F 82, S 8, H M 629180, I/A 8 (15/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Consejero Delegado
- Asua San Anton Pedro
Consejero
- Asua San Anton Pedro
- Bonet Sanchez Jose
- Montoya Moron Jose Maria
Presidente
- Asua San Anton Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 129, S 8, H AS 35865, I/A 9 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-33
Información de ASUA SAN ANTON PEDRO
Mostramos los datos de ASUA SAN ANTON PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASUA SAN ANTON PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos