ASTORGANO RODERA SANTIAGO
Informe ejecutivo de ASTORGANO RODERA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE ASTORGANO RODERA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTANINO SL | Auditor | 20/06/2017 | |
NUEVA FLORIDA SL | Auditor | 01/06/2016 | |
AGROPORCEX SL | Auditor | 08/05/2013 | |
ORIBERTAL SA | Auditor | 20/10/2012 | |
GIMENO AVANZA SL | Apoderado | 15/03/2011 | |
CUGONRI SICAV | Auditor Suplente | 19/10/2009 | |
INVERSIONES CCUE SICAV | Auditor Suplente | 19/10/2009 | |
INVERSIONES FARMACEUTICAS SL | Auditor Suplente | 03/07/2009 | |
DISTRIBUCIONES DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS INDUSTRIALES SL | Auditor Suplente | 27/03/2009 | |
MADRILEÑA DE CONTENEDORES Y SERVICIOS AUXILIARES SL | Auditor Suplente | 31/12/2008 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ASTORGANO RODERA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASTORGANO RODERA SANTIAGO
Empresa: LEGAL LIFELINE SPAIN SL
Auditor Suplente
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34743 , F 131, S 8, H M 609687, I/A 15 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: TEKHNE INTERNACIONAL SA
Auditor Suplente
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17691 , F 129, S 8, H M 45831, I/A 21 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: TEKHNE INTERNACIONAL SA
Auditor Suplente
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17691 , F 128, S 8, H M 45831, I/A 19 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: MONTANINO SL
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25337 , F 64, S 8, H M 456317, I/A 4 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Empresa: NUEVA FLORIDA SL
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32294 , F 18, S 8, H M 581254, I/A 12 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: PROBARTE INDUSTRIAL SA
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8638 , F 15, S 8, H M 139032, I/A 12 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Empresa: AGROPORCEX SL
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13985 , F 108, S 8, H M 229254, I/A 4 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: ORIBERTAL SA
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15938 , F 158, S 8, H M 269470, I/A 10 (20/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-28
Empresa: BC INVERSIONES PARAFARMACIA SL
Auditor
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22929 , F 101, S 8, H M 410648, I/A 2 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Empresa: GRUPO AUDITOR DE ALICANTE MPC SLP
Apoderado
- Astorgano Rodera Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24243 , F 4, S 8, H M 435723, I/A 5 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
VER MAS ACTOS
Información de ASTORGANO RODERA SANTIAGO
Mostramos los datos de ASTORGANO RODERA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASTORGANO RODERA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos