ASTORGA VEGA ANGEL RENE
Informe ejecutivo de ASTORGA VEGA ANGEL RENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ASTORGA VEGA ANGEL RENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANDEX VALVULAS IBERICA SL | Administrador Unico | 25/03/2014 | |
RANDEX VALVULAS IBERICA SL | Apoderado | 15/11/2012 |
VINCULACIONES DE ASTORGA VEGA ANGEL RENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASTORGA VEGA ANGEL RENE
Empresa: ASTEN VALVES SL
Administrador Solidario
- Astorga Vega Angel Rene
- Julien Astorga Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46679 , F 85, S 8, H B 527544, I/A 6 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-08
Empresa: ASTEN VALVES SL
Administrador Solidario
- Astorga Vega Angel Rene
- Julien Astorga Frederic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46679 , F 84, S 8, H B 527544, I/A 4 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: ASTEN VALVES SL
Administrador Unico
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46679 , F 84, S 8, H B 527544, I/A 4 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: ASTEN VALVES SL
Administrador Unico
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46679 , F 82, S 8, H B 527544, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: LAGI SL
Administrador Solidario
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22517 , F 211, S 8, H B 38379, I/A 14 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: ARGAL BOMBAS IBERICA SL
Administrador Unico
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42933 , F 165, S 8, H B 419745, I/A 3 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-08
Empresa: RANDEX VALVULAS IBERICA SL
Administrador Unico
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 109, S 8, H B 411919, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: RANDEX VALVULAS IBERICA SL
Apoderado
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 108, S 8, H B 411919, I/A 2 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Empresa: ARGAL BOMBAS IBERICA SL
Administrador Unico
- Astorga Vega Angel Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42933 , F 162, S 8, H B 419745, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Información de ASTORGA VEGA ANGEL RENE
Mostramos los datos de ASTORGA VEGA ANGEL RENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASTORGA VEGA ANGEL RENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos