ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO
Informe ejecutivo de ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZABASTI SL | Liquidador | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
ZABASTI SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2022 | 06/02/2024 |
ZABASTI SL | Apoderado | 06/02/2024 | |
TALLERES V.M.M. SL | Liquidador | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
TALLERES V.M.M. SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
ZABASTI SL | Presidente | 24/02/2012 | |
ZABASTI SL | Consejero | 24/02/2012 | |
ABAMOTOR ENERGIA SL | Consejero | 02/07/2009 | 11/11/2011 |
ABAMOTOR ENERGIA SL | Presidente | 02/07/2009 | 03/08/2011 |
VINCULACIONES DE ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO
Empresa: ZABASTI SL
Liquidador
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Astigarraga Zabala Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 206, S 8, H SS 10217, I/A 6 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
Empresa: ZABASTI SL
Apoderado
- Astigarraga Zabala Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 206, S 8, H SS 10217, I/A 6 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
Empresa: ZABASTI SL
Administrador Mancomunado
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Astigarraga Zabala Jose
Liquidador
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Astigarraga Zabala Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 206, S 8, H SS 10217, I/A 6 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
Empresa: ZABASTI SL
Administrador Mancomunado
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Astigarraga Zabala Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 206, S 8, H SS 10217, I/A 5 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-20
Empresa: TALLERES V.M.M. SL
Liquidador
- Astigarraga Zabala Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 60, S 8, H SS 13286, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: TALLERES V.M.M. SL
Administrador Unico
- Astigarraga Zabala Ernesto
Liquidador
- Astigarraga Zabala Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 60, S 8, H SS 13286, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: ZABASTI SL
Consejero
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Astigarraga Zabala Jorge
- Astigarraga Zabala Jose
Presidente
- Astigarraga Zabala Ernesto
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1515 , F 206, S 8, H SS 10217, I/A 4 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-20
Empresa: ABAMOTOR ENERGIA SL
Consejero
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Zabala Lasa Jose Joaquin
- Zabala Lasa Patricio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4804 , F 149, S 8, H BI 37770, I/A 15 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-48
Empresa: ABAMOTOR ENERGIA SL
Presidente
- Astigarraga Zabala Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4804 , F 149, S 8, H BI 37770, I/A 14 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: ABAMOTOR ENERGIA SL
Consejero
- Astigarraga Zabala Ernesto
- Zabala Lasa Jose Joaquin
- Zabala Lasa Patricio
Presidente
- Astigarraga Zabala Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4804 , F 146, S 8, H BI 37770, I/A 10 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-48
VER MAS ACTOS
Información de ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO
Mostramos los datos de ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASTIGARRAGA ZABALA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos