ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER
Informe ejecutivo de ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER
Empresa: FROMNORTE SL
Apoderado
- Astigarraga Ordeñana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6040 , F 204, S 8, H BI 77908, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-48
Empresa: GOTIALDE SL
Liquidador
- Astigarraga Ordeñana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5134 , F 61, S 8, H BI 56798, I/A 6 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: GOTIALDE SL
Administrador Unico
- Astigarraga Ordeñana Javier
Liquidador
- Astigarraga Ordeñana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5134 , F 61, S 8, H BI 56798, I/A 6 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Administrador Solidario
- Astigarraga Ereño Itziar
- Astigarraga Ordeñana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4413 , F 218, S 8, H BI 39524, I/A 3 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-48
Empresa: GOTIALDE SL
Administrador Unico
- Astigarraga Ordeñana Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5134 , F 58, S 8, H BI 56798, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-48
Información de ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER
Mostramos los datos de ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASTIGARRAGA ORDEÑANA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos