ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
Informe ejecutivo de ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUCAJRURAL GESTION SL | Socio Unico | 19/12/2017 | |
GRUCAJRURAL GESTION SL | Administrador Unico | 19/12/2017 | |
RURAL NEWCO II SL | Presidente | 07/02/2014 | |
RURAL NEWCO II SL | Consejero Delegado | 07/02/2014 | |
RURAL NEWCO II SL | Consejero | 05/02/2014 | |
RURAL NEWCO I SL | Socio Unico | 04/02/2014 | |
RURAL NEWCO I SL | Administrador Unico | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
Empresa: GRUCAJRURAL INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36724 , F 218, S 8, H M 658172, I/A 4 (10/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-28
Empresa: GRUCAJRURAL GESTION SL
Administrador Unico
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36866 , F 1, S 8, H M 659729, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: GRUCAJRURAL GESTION SL
Socio Único
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36866 , F 1, S 8, H M 659729, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: GRUCAJRURAL INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36724 , F 191, S 8, H M 658172, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: GRUCAJRURAL INVERSIONES SL
Socio Único
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36724 , F 191, S 8, H M 658172, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: RURAL NEWCO II SL
Consejero Delegado
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Presidente
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 14, S 8, H M 574107, I/A 2 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-28
Empresa: RURAL NEWCO II SL
Consejero
- Asociacion Española De Cajas Rurales
- CAJA RURAL DE ARAGON SCOOP DE CREDI
- RURAL NEWCO I SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 11, S 8, H M 574107, I/A 1 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Empresa: RURAL NEWCO I SL
Administrador Unico
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 1, S 8, H M 574106, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: RURAL NEWCO I SL
Socio Único
- Asociacion Española De Cajas Rurales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 1, S 8, H M 574106, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Información de ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
Mostramos los datos de ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASOCIACION ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos