ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME
Informe ejecutivo de ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGE GROUP SPAIN RECURSOS HUMANOS ETT SA | Apoderado | 19/06/2019 | |
MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 19/06/2019 | |
PAGEGROUP TECHNOLOGY SERVICES SL | Apoderado Solidario | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME
Empresa: MICHAEL PAGE HOLDING ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
- Badin Nicolas Patrick Serge Buisson
- Sanchez Martin Pablo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23925 , F 205, S 8, H M 429608, I/A 46 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Apoderado
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 16, S 8, H M 199514, I/A 134 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 50, S 8, H M 192010, I/A 64 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-28
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 48, S 8, H M 192010, I/A 62 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
- Castellanos De La Puente Jose
- De Miguel Izquierdo Carlos
- Garcia Montealegre Alejandro
- Gilabert Cambra Domenec
- Gonzalez Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33536 , F 70, S 8, H M 199514, I/A 90 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: MICHAEL PAGE AD SL
Apoderado Solidario
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16940 , F 223, S 8, H M 289720, I/A 24 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: MICHAEL PAGE INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Asnai Gonzalez Alonso Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 43, S 8, H M 192010, I/A 55 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28
Información de ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME
Mostramos los datos de ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASNAI GONZALEZ ALONSO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos