ASLANIDOU KALLIOPI
Informe ejecutivo de ASLANIDOU KALLIOPI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASLANIDOU KALLIOPI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSTON LANGUAGE SERVICES SL | Administrador Unico | 30/09/2016 | 16/06/2021 |
BOSTON LANGUAGE SERVICES SL | Socio Unico | 30/09/2016 | 16/06/2021 |
ENGLISHPRO365 SL | Apoderado | 18/11/2015 | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE ASLANIDOU KALLIOPI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASLANIDOU KALLIOPI
Empresa: BOSTON LANGUAGE SERVICES SL
Administrador Unico
- Aslanidou Kalliopi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35150 , F 67, S 8, H M 632130, I/A 3 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-28
Empresa: ENGLISHPRO365 SL
Apoderado
- Aslanidou Kalliopi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33964 , F 159, S 8, H M 611242, I/A 3 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-28
Empresa: BOSTON LANGUAGE SERVICES SL
Administrador Unico
- Aslanidou Kalliopi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35150 , F 65, S 8, H M 632130, I/A 1 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Empresa: BOSTON LANGUAGE SERVICES SL
Socio Único
- Aslanidou Kalliopi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35150 , F 65, S 8, H M 632130, I/A 1 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-193-28
Empresa: ENGLISHPRO365 SL
Apoderado
- Aslanidou Kalliopi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33964 , F 158, S 8, H M 611242, I/A 2 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Información de ASLANIDOU KALLIOPI
Mostramos los datos de ASLANIDOU KALLIOPI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASLANIDOU KALLIOPI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos