ASKEROVA SVETLANA
Informe ejecutivo de ASKEROVA SVETLANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ASKEROVA SVETLANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ESQUILADOR SL | Administrador Unico | 15/05/2023 | |
EL ESQUILADOR SL | Apoderado Solidario | 10/01/2022 | |
GOLAB GROUP SL | Apoderado | 17/12/2021 |
VINCULACIONES DE ASKEROVA SVETLANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASKEROVA SVETLANA
Empresa: EL ESQUILADOR SL
Administrador Unico
- Askerova Svetlana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 129, S 8, H HU 5030, I/A 7 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-22
Empresa: EL ESQUILADOR SL
Apoderado Solidario
- Askerova Svetlana
- Eugeniusz Pospieszny Michal
- Plaza Ariste Iguazel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 693 , F 128, S 8, H HU 5030, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-22
Empresa: GOLAB GROUP SL
Apoderado
- Askerova Svetlana
- Plaza Ariste Iguazel
- Pospieszny Michal Eugeniusz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42701 , F 144, S 8, H M 755154, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Información de ASKEROVA SVETLANA
Mostramos los datos de ASKEROVA SVETLANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASKEROVA SVETLANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos