ASIN CARDIEL ENRIQUE
Informe ejecutivo de ASIN CARDIEL ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ASIN CARDIEL ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIBISCUS BAY SL | Apoderado | 13/02/2019 | 10/08/2021 |
HIBISCUS BAY SL | Representante | 30/11/2018 | 28/07/2021 |
INSTITUTO DE ENFERMEDADES DEL CORAZON SL | Administrador Solidario | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE ASIN CARDIEL ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASIN CARDIEL ENRIQUE
Empresa: HIBISCUS BAY SL
Apoderado
- Asin Cardiel Enrique
- Blasco Bosqued Luis
- Gomis Cañete Jose
- Rios Rodriguez Jose Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 8, S 8, H M 683836, I/A 5 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: HIBISCUS BAY SL
Consejero
Representante
- Asin Cardiel Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 8, S 8, H M 683836, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Empresa: HIBISCUS BAY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 5, S 8, H M 683836, I/A 2 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: HIBISCUS BAY SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Asin Cardiel Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38441 , F 1, S 8, H M 683836, I/A 1 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Administrador Solidario
- Asin Cardiel Enrique
- Terol Levy Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14484 , F 35, S 8, H M 239599, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Información de ASIN CARDIEL ENRIQUE
Mostramos los datos de ASIN CARDIEL ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASIN CARDIEL ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos