ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES
Informe ejecutivo de ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRONENBURG ESTATES SL | Socio Unico | 12/07/2012 | 25/07/2016 |
KRONENBURG ESTATES SL | Administrador Solidario | 05/03/2013 | 28/04/2016 |
KRONENBURG ESTATES SL | Administrador Unico | 12/07/2012 | 05/03/2013 |
VINCULACIONES DE ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES
Empresa: KRONENBURG ESTATES SL
Administrador Solidario
- Ashfield Jeffrey John James
- Munro Julia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5032, L 3939, F 148, S 8, H MA114406, I/A 4 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-29
Empresa: KRONENBURG ESTATES SL
Administrador Solidario
- Ashfield Jeffrey John James
- Munro Julia Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5032, L 3939, F 148, S 8, H MA114406, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-29
Empresa: KRONENBURG ESTATES SL
Administrador Unico
- Ashfield Jeffrey John James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5032, L 3939, F 148, S 8, H MA114406, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-29
Empresa: KRONENBURG ESTATES SL
Administrador Unico
- Ashfield Jeffrey John James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5032, L 3939, F 147, S 8, H MA114406, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-29
Empresa: KRONENBURG ESTATES SL
Socio Único
- Ashfield Jeffrey John James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5032, L 3939, F 147, S 8, H MA114406, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-29
Información de ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES
Mostramos los datos de ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASHFIELD JEFFREY JOHN JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos